ADEYFIELD FREE CHURCH HEMEL HEMPSTEAD UNITED REFORMED CHURCH CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RELIGIOUS ACTIVITIES WITH ALL AGES SUPPORT OF THE ELDERLY IN THE LOCAL COMMUNITY SUPPORT OF CHRISTIAN MISSION WORKERS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
28 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 28 Medi 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne Jacqueline Davis | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Susan Jane Grimsdale | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Rev Paul Karel Stein | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Dr David Kerry | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Penelope Stuart | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Pamela Annison | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Shirley Ford | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
HEATHER MARY LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £184.31k | £107.72k | £141.32k | £111.93k | £213.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £197.92k | £108.45k | £107.19k | £110.09k | £183.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUSTS DISTILLED FROM THE UNITED REFORMED CHURCH ACTS (1972 AND 1981) AND SCHEME OF UNION (1972) 18/05/2009
Gwrthrychau elusennol
The object of the Charity is the advancement of the Christian faith for the benefit of the public in accordance with the Scheme of Union of the United Reformed Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Adeyfield Free Church Centre
Maylands Avenue
HEMEL HEMPSTEAD
Hertfordshire
HP2 4GZ
- Ffôn:
- 01442260175
- E-bost:
- admin@adeyfieldfree.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window