Ymddiriedolwyr TORRIDGE METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1132638

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
37 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Robert James Blackhall | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|
||||
Anthea Sussex | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
John Babb | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Julian Allin | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Rev Paul Booth | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Rev Lynne Burgon | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Cooke | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Brian Henry Cooke | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Judith Irene Ross | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Jennifer Thurston | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Rev ANDREW THOMAS VIDAMOUR | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Vivienne Phyllis Sheriff | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
IAN TREVOR ALLIN | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
SARAH ANNE RICHARDS | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
SHEILA ANN BABB | Ymddiriedolwr | 08 December 2017 |
|
|
||||
Ann Ash | Ymddiriedolwr | 08 December 2016 |
|
|
||||
Beryl Oke | Ymddiriedolwr | 08 December 2016 |
|
|
||||
SARAH LYNIA BADHAM | Ymddiriedolwr | 07 October 2016 |
|
|
||||
David Bryan Ley | Ymddiriedolwr | 28 January 2016 |
|
|
||||
ROY ARTHUR STANLEY JOHNS | Ymddiriedolwr | 14 September 2012 |
|
|
||||
Judith Marie Quance | Ymddiriedolwr | 11 June 2012 |
|
|||||
MAUREEN LETITIA ELLIS | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|
||||
HILDA MARY HARRIS | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|
||||
Jacqueline Rose Watson | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|
||||
VALERIE ROSE PEARD | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|
||||
IRIS MAY CHAPPLE | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|
||||
FRANK LEWIS WATSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|
||||
STUART JOHN FAULKNER | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|
||||
RUTH ANN BLAKE | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|
||||
MARGARET CISSIE REED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL DAVID STEVENS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSANNA MARGARET STEVENS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN REGINALD CHAPPLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP JOHN SQUIRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELSIE IRENE POTTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID COURTNEY WATSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
VICTOR JOHN HANCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.