Parochial Church Council of Capel and Ockley

Rhif yr elusen: 1132153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £143,770
Cyfanswm gwariant: £139,464

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Mai 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 252535 ANNIE BRIANT-POLLEY TRUST
  • 25 Chwefror 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 311955 CLARE EMMA COWPER BROWN, FOR SUNDAY SCHOOL
  • 26 Chwefror 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 242050 CHARITY OF LADY HARRIET ELIZA DANVERS HARRISON
  • 16 Hydref 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • OCKLEY,OAKWOOD AND FOREST GREEN PCC (Enw gwaith)
  • PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF OCKLEY AND CAPEL (Enw blaenorol)
  • PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF OCKLEY, OAKWOOD AND FOREST GREEN. (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Hon Gillian Mary Christie Ymddiriedolwr 03 April 2022
OKEWOOD, FOREST GREEN AND OCKLEY AID IN SICKNESS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF ST MARGARET'S CHURCH, OCKLEY
Derbyniwyd: Ar amser
James Charles Innes Lee-Steere Ymddiriedolwr 25 January 2021
OCKLEY PAROCHIAL CHURCH OF ENGLAND SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF ST MARGARET'S CHURCH, OCKLEY
Derbyniwyd: Ar amser
Leigh Smith Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Suzanne Lorraine Cole Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Wendy Goddard Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Norman James Ede Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Sarah Winifred Pusey Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Jessie Margaret Stuart Sutcliffe Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Andrew Jonathan Carr Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
David Dennis Silliman Ymddiriedolwr 01 January 2019
FRIENDS OF ST JOHN THE BAPTIST CHURCH, CAPEL
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
CHARLOTTE BROADWOOD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Rosalind Richardson Ymddiriedolwr 01 January 2019
OCKLEY UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
JOY DIANA HARMAN Ymddiriedolwr 01 January 2019
FRIENDS OF ST JOHN THE BAPTIST CHURCH, CAPEL
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
Shirley Dean-Webster Ymddiriedolwr 10 March 2013
THE FRIENDS OF ST MARGARET'S CHURCH, OCKLEY
Derbyniwyd: Ar amser
GORDON ERNEST LEE-STEERE Ymddiriedolwr
THE FRIENDS OF ST MARGARET'S CHURCH, OCKLEY
Derbyniwyd: Ar amser
HELEN MARGARET BURT Ymddiriedolwr
THE FRIENDS OF ST MARGARET'S CHURCH, OCKLEY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £177.25k £132.39k £119.71k £139.41k £143.77k
Cyfanswm gwariant £177.28k £145.99k £116.74k £125.39k £139.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.00k £1.06k £1.25k £1.25k £1.25k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 15 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 15 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 06 Tachwedd 2020 6 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 06 Tachwedd 2020 6 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
54 The Street
Capel
DORKING
Surrey
RH5 5LE
Ffôn:
01306 711260