Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH THORNTON LE FYLDE
Rhif yr elusen: 1131693

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Damian Platt | Cadeirydd | 20 October 2015 |
|
|
||||
Paul Casson | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|
||||
Sandra Barrow | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|
||||
DOROTHY FIEFIELD | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|
||||
Rev Andrew Downes | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Phil Butterworth | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Maria Winter | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Janet Nichol | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Roger Lloyd-Jones | Ymddiriedolwr | 16 October 2020 |
|
|
||||
Robert Wareing | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
David Taylor | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
John Hearnshaw | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
MR MALCOLM BEARD | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
MRS SALLY JOHNSON | Ymddiriedolwr | 14 May 2012 |
|
|
||||
JUDITH ANNE MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA MARCIA WALSH O.B.E. | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANN HEARNSHAW | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.