THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW, NOTTINGHAM

Rhif yr elusen: 1133724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Promotion of the Christian faith through church and community based activities. Supporting other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £49,766
Cyfanswm gwariant: £60,531

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Ionawr 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST ANDREW'S PCC, NOTTINGHAM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mark Wreford Ymddiriedolwr 16 September 2024
SOUTHWELL AND NOTTINGHAM DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
Amy Hughes Ymddiriedolwr 16 September 2024
THE ORCHARD WOMEN
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Charlie Palmer Ymddiriedolwr 12 June 2024
TRINITY CHURCH NOTTINGHAM
Rashmi Mohan Ymddiriedolwr 12 June 2024
TRINITY CHURCH NOTTINGHAM
Eleanor Dawn Wreford Ymddiriedolwr 10 May 2023
TRINITY CHURCH NOTTINGHAM
Kirsten Chung Ymddiriedolwr 10 May 2023
TRINITY CHURCH NOTTINGHAM
Adam Jones Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Rev Jonathan William Llewelyn Hughes Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Fraser John Angus Bell Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Amelia Watkins-Smith Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Edward Michael Astley-Arlington Ymddiriedolwr 10 May 2023
KEFRAMA SCHOOL BUILD
Derbyniwyd: Ar amser
Linda Patricia Bignall Ymddiriedolwr 10 May 2023
ST ANDREW'S PARISH HALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Ruth Naomi Lancastle Clarkson Webb Ymddiriedolwr 16 May 2021
TRINITY CHURCH NOTTINGHAM
Benjamin Leonard Waymark Ymddiriedolwr 30 June 2020
ST ANDREW'S PARISH HALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TRINITY CHURCH NOTTINGHAM

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £60.00k £61.51k £56.67k £76.64k £49.77k
Cyfanswm gwariant £44.76k £38.26k £105.17k £84.30k £60.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 10 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 16 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 15 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 15 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Trinity Church Nottingham
192-194 Mansfield Road
NOTTINGHAM
NG1 3HX
Ffôn:
01159622665