THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS BURBAGE IN THE DIOCESE OF SALISBURY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all. Provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work. Teaching of Christianity. Religious assemblies in schools. Promotion of Christianity through events meetings and literature. Promoting mission of the Church through activities for senior citizens parents and toddlers and other groups. Supporting charities in UK and overseas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 10 Medi 2009: Previously excepted registration
- PCC OF ALL SAINTS BURBAGE WILTSHIRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev COLIN MICHAEL HEBER-PERCY | Cadeirydd | 15 January 2020 |
|
|
||||
Julie Clare Gordon | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
THELMA MAISIE HENDERSON | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Lucy Jane Handley | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
TERESA JOAN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
JOYCE KENNINGTON | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Marguerite Claire Seaward | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||
JANET SUSAN HARTWELL | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
||||
JOHN CHRISTOPHER DAVIS | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
GEORGE WILLIAM GORDON | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
JO REID | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|
||||
REV MICHAEL THOMAS MCHUGH | Ymddiriedolwr | 05 July 2012 |
|
|
||||
JOY NANCY GUY | Ymddiriedolwr | 10 September 2009 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.48k | £64.11k | £94.89k | £97.99k | £111.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.14k | £80.17k | £94.10k | £98.92k | £111.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £450 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Tachwedd 2024 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Tachwedd 2024 | 19 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHURCH CENTRE
26 Eastcourt
Burbage
MARLBOROUGH
SN8 3AG
- Ffôn:
- 01672810853
- E-bost:
- clergy@savernaketeam.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window