ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF OTTERY ST MARY
Rhif yr elusen: 1133945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Clayton | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||||
Melloney Rose O'Brien-Kaye | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||||
Anitra Lockwood | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||||
Mark Robert Rix | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||||
David Robert Kerr | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||||
Elizabeth Everett | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||||
Barbara Simmonds | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||||
Kathryn Ruth Duffy | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||||
Valerie McIntosh | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||||
Rev Lydia Margaret Sheelagh Cook | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||||
Sue Clayton | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||||
John Maybery | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||||
DIANE VERONICA PASSEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.