Ymddiriedolwyr CHARLTON KINGS BAPTIST CHURCH CHELTENHAM
Rhif yr elusen: 1131551

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Mary Wyatt | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Stephen Patrick Austin | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Susan Anne Goold | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Rev Paul Douglas Graham | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Sarah Chad | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Timothy Evans | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Leanda Mary Theedom Mrs | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Paul Adams | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|
||||
BARBARA RAINBOW | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.