ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MARKET HARBOROUGH
Rhif yr elusen: 1133101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veronica Felicity Gamble | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
Kevin John armstrong | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Christine Mary Treanor | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
John Dangerfield | Ymddiriedolwr | 20 April 2019 |
|
|
||||
Christine Etherington | Ymddiriedolwr | 20 April 2019 |
|
|
||||
Lydia Tebbutt | Ymddiriedolwr | 20 April 2019 |
|
|
||||
Rev Andrew Giles | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Rev PEP HILL | Ymddiriedolwr | 04 May 2017 |
|
|
||||
Rev BARRY LEON HILL | Ymddiriedolwr | 04 May 2017 |
|
|
||||
DEIDRE QUINN | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
ROGER BROOKSTEIN | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
ANTHONY MAURICE GRANVILLE SHARP | Ymddiriedolwr | 08 June 2012 |
|
|
||||
ANGELA EDITH MARY HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KENNETH JAMES HOOK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.