Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF STOCKPORT, ST GEORGE
Rhif yr elusen: 1134170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £170.50k | £148.96k | £155.76k | £174.96k | £529.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £166.28k | £140.72k | £161.96k | £167.54k | £168.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.12k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £123.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £22.37k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £17.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.62k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £360.15k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £166.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.