ymddiriedolwyr MARRICK PRIORY TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1139240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLLINE CHARLOTTE FREWEN | Cadeirydd |
|
||||||
Clare Chapman | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Naomi Alejandra Hogan | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Nicola Jane Dobson | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Helen Margaret Stephenson | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Geoffrey Park | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Emma Cosgrif | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Catherine Trewby | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
Judith Clarke | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
BARRIE WHITFIELD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.