ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ELLESMERE PORT
Rhif yr elusen: 1132859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Rachel Leanne Newell | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Michael Burton | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
DAVID GERARD BLAIR | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
JEAN WELCH | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
HELEN REID BURGESS | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
DAYNA MARGARET HARRISON | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
RUBY KAREN ROSE MILNE | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Rev RICHARD ANTHONY MONTGOMERY | Ymddiriedolwr | 19 March 2023 |
|
|
||||
Pamela Maxwell | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Anne Jennifer Williams | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||
Janet Tomlinson | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Jane Chance | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Amanda Price | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Win Moorcroft | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Susan Mayers | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Gemma Alexander-Bloomfield | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Keith Nelson | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Karen Milne | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Kathryn Lyth | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
JUDITH DERBY | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Gaynor Lyth | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Susan Alice Joan Johnson | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
GILL FOSTER | Ymddiriedolwr | 06 August 2013 |
|
|
||||
DIANA MARY BURTON BA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.