Hanes ariannol GRAVESHAM MUSLIMS CULTURAL AND EDUCATIONAL CENTRE
Rhif yr elusen: 1136194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (197 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.23k | £45.03k | £39.26k | £67.75k | £43.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.27k | £42.72k | £30.94k | £49.37k | £47.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £8.17k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.