Barton, Brigg and Wolds Circuit

Rhif yr elusen: 1132257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious Activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £274,315
Cyfanswm gwariant: £259,599

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
  • Gogledd Swydd Lincoln
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Hydref 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • BARTON & BRIGG METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

59 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Hazel Jeanette Altoft Ymddiriedolwr 27 March 2025
Dim ar gofnod
Glenda Taylor Ymddiriedolwr 27 March 2025
Dim ar gofnod
Geoffrey William Taylor Ymddiriedolwr 27 March 2025
Dim ar gofnod
Sheila Busby Ymddiriedolwr 27 March 2025
Dim ar gofnod
Sandra Jane Burniston Ymddiriedolwr 20 June 2024
Dim ar gofnod
Susan Theresa Smith Ymddiriedolwr 16 June 2024
Dim ar gofnod
Kenneth George Knapton Ymddiriedolwr 14 September 2023
Dim ar gofnod
Margaret Dawson Ymddiriedolwr 14 September 2023
Dim ar gofnod
Janice Mary Cook Ymddiriedolwr 14 September 2023
Dim ar gofnod
Beryl Frances Woolf Ymddiriedolwr 14 September 2023
Dim ar gofnod
Jean Bates Ymddiriedolwr 14 September 2023
Dim ar gofnod
Brian James Field Ymddiriedolwr 14 September 2023
Dim ar gofnod
BRIAN WILLIAM COOK Ymddiriedolwr 14 September 2023
WOLDS AND TRENT METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: 61 diwrnod yn hwyr
Jane Lloyd Ymddiriedolwr 01 September 2023
THE LEADERS OF WORSHIP AND PREACHERS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Joan Rands Ymddiriedolwr 01 September 2023
KIRTON-IN-LINDSEY RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Malcolm Ronald Woolf Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Bridget Mary Andrew Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Janet Faulkner Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Trevor Faulkner Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
SUE BRUMPTON Ymddiriedolwr 31 December 2022
Dim ar gofnod
John William Pullen Ymddiriedolwr 23 May 2022
Dim ar gofnod
Barbara Woodward Ymddiriedolwr 23 May 2022
Dim ar gofnod
Rev Michael Rowland Sheard Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Brian Kenneth Brooks CiLCA MIET Ymddiriedolwr 03 April 2022
Dim ar gofnod
Yvonne Mary Greenfield Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
Jane Sheard BAHonsPGCE Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Lisa Marie Brooks-Sleight Ymddiriedolwr 17 May 2021
Dim ar gofnod
Judith Lawtey Ymddiriedolwr 01 December 2020
Dim ar gofnod
Rev Nigel Joshua Clements Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Gloria Elwick Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
George William Turner Ymddiriedolwr 01 May 2019
Dim ar gofnod
Malcolm Richard Bailey MA CEng Ymddiriedolwr 19 June 2018
TRINITY METHODIST CHURCH, BARTON UPON HUMBER
Derbyniwyd: 40 diwrnod yn hwyr
OIKOS- BRIGG
Derbyniwyd: Ar amser
Anne Christina Morgan Ymddiriedolwr 18 September 2017
TRINITY METHODIST CHURCH, BARTON UPON HUMBER
Derbyniwyd: 40 diwrnod yn hwyr
Barbara Joan Woodward Ymddiriedolwr 11 October 2016
Dim ar gofnod
Jacqueline Knapton Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Jean Edith Smith Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Joyce Ann Harris Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
PAT FRANKISH Ymddiriedolwr 02 September 2013
KIRTON IN LINDSEY ACTIVELY SUPPORTING SPORT IN THE COMMUNITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
TORKSEY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE DIAMOND JUBILEE TOWN HALL, KIRTON IN LINDSEY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN ROBERT MCCARTNEY BSC Ymddiriedolwr 02 September 2013
TRINITY METHODIST CHURCH, BARTON UPON HUMBER
Derbyniwyd: 40 diwrnod yn hwyr
RUTH TURNER Ymddiriedolwr 14 April 2013
Dim ar gofnod
CHRISTINE MARGARET RANYELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARJORY TAYLOR Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CAROL ANN DICKINSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JEAN NORWOOD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
KATE MARR Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PAM MCCARTNEY Ymddiriedolwr
TRINITY METHODIST CHURCH, BARTON UPON HUMBER
Derbyniwyd: 40 diwrnod yn hwyr
WENDY ALICE FOWLER Ymddiriedolwr
TRINITY METHODIST CHURCH, BARTON UPON HUMBER
Derbyniwyd: 40 diwrnod yn hwyr
RUTH ANNIE BLYTHE Ymddiriedolwr
TRINITY METHODIST CHURCH, BARTON UPON HUMBER
Derbyniwyd: 40 diwrnod yn hwyr
ROSALIND ANN JOHNSON Ymddiriedolwr
TRINITY METHODIST CHURCH, BARTON UPON HUMBER
Derbyniwyd: 40 diwrnod yn hwyr
HEATHER BUNKER BA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Mary Joan Knaggs Ymddiriedolwr
OIKOS- BRIGG
Derbyniwyd: Ar amser
SUE BELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DOREEN COULSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BILL SMITH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
VALERIE ANN DIBDIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARIE ROBERTS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOYCE PHILLIPS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Rev ENID MARGARET KNOWLES BED, Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
REV DAVID JOHN EDWARD WOODWARD BSC Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £128.13k £155.94k £126.43k £205.43k £274.32k
Cyfanswm gwariant £138.76k £134.81k £176.33k £177.75k £259.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 22 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 22 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 14 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 14 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 02 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 02 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 29 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 29 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 16 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 16 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Brigg Methodist Church
Wesley Road
BRIGG
DN20 8TR
Ffôn:
01652650551