ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANNE WITH ST THOMAS AND ST PETER, SOHO
Rhif yr elusen: 1132589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV RICHARD SIMON FILDES BUCKLEY | Cadeirydd | 23 February 2013 |
|
|||||
Nigel Percival | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Heidi Zamzow | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Mackay | Ymddiriedolwr | 15 September 2019 |
|
|||||
John David Witts | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Peter William Harris | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Leslie Hudman | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
SUZANNE BAKER-DOWNES | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
LUCY HAINE | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Philip Christopher Baldwin | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|||||
TREVOR JOHN LANGFORD-READ | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.