ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT GEORGE AND ALL SAINTS TUFNELL PARK
Rhif yr elusen: 1134714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Lilley | Cadeirydd | 22 April 2018 |
|
|
||||||||||
David Gerald Martin Wilson | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||||||||
Debbie Onyekwuluje | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
||||||||||
James Anderson | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||||||||
Andrew Cooper | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||||||||
Beatrice Monney | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||||||
Tim McDowall | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||||||||
Heather Hylton | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
||||||||||
Cllr Ruth Hayes | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
CATHERINE MCGOWAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.