ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF STANFORD IN THE VALE WITH GOOSEY AND HATFORD
Rhif yr elusen: 1132033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV PAUL ANTHONY EDDY | Cadeirydd | 15 August 2013 |
|
|
||||
Michelle Elaine Sinclair | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Jenny Anne Howard-Jones | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Jeanette Ann Gill | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Yvette Upton | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Marion Galley | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Peter Gill | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
||||
NIGEL JOHN ARCHER | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
Suzanne Penman | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
Clementina Mary Hardman | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|
||||
JANET MARY WARREN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.