Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST EDBURGHA YARDLEY
Rhif yr elusen: 1131907

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev TAMMY TEAROE | Cadeirydd | 23 April 2024 |
|
|
||||
DEBORAH FUDGE | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Mary Isabelle Bliss | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
JULIE ANNE BRIDGES | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
CHRISTOPHER RICHARD DANIELS | Ymddiriedolwr | 08 April 2018 |
|
|
||||
JULIE DAWN HILL | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
||||
LORRAINE NEWMAN | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
ENID MARGUERITE SEELEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SYLVIA ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HENRY WILLIAM BROCKBANK MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN KENNETH NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN HAVARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIMON PAUL WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.