THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST, HARBORNE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£739,078
Roddion a chymynroddion | £710.87k | |
Weithgareddau elusennol | £25.19k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £3.01k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£770,838
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £770.84k | |
Arall | £0 |
£18,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £770.84k |
Pobl

11 Gweithwyr
23 Ymddiriedolwyr
360 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
- Libanus
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
- ST JOHN'S CHURCH, HARBORNE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Richard John Harrison | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|||||
Ronald Edward Wicken | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Mark Stephen Witheridge | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Mark Nathan Poyner | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
DAVID ATKINS | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Karen Sara Thomas | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Brian Collin Nganwa | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Katherine Helen Mary Collins | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Rev Joanne Helen Jennings | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Ruth Elizabeth Beresford Smith | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Dr Hannah Elizabeth Reed | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Andrew Charles Ferrari | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Anthony Ralph Collins | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||
Patrick Joseph Burke | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Dr Geoffrey James Heyes | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Philip Varley | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Rev Benjamin Adam Baker | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|||||
PETER ROBERT PRETLOVE | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Marian Gladys Pretlove | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Adrian Vaughan Collings BSc.MSC. | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Rev Jonathan Mark Tattersall | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
Kathryn Anne Mottram Lee-Cole | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
James Whitehouse | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.58m | £868.79k | £1.14m | £941.44k | £739.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £3.47m | £1.43m | £1.23m | £770.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.53m | £852.18k | £1.14m | £923.94k | £710.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.73k | £10.88k | £3.70k | £17.16k | £25.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.07k | £5.73k | £68 | £341 | £3.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £25.50k | £39.59k | £271.33k | £10.59k | £3.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £3.47m | £1.43m | £1.23m | £770.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.20k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.75k | £3.67k | £8.57k | £5.13k | £5.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £56.09k | £60.33k | £107.74k | £162.08k | £103.01k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £700.00k | £700.00k | £760.00k | £835.00k | £835.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £179.00k | £179.00k | £179.00k | £203.00k | £221.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £3.76m | £1.47m | £824.65k | £606.80k | £484.05k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £89.10k | £402.76k | £41.59k | £113.59k | £22.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
214 High Street
Harborne
BIRMINGHAM
B17 9PT
- Ffôn:
- 01214274601
- E-bost:
- hello@stjohnsharborne.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window