Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, HAMPTON
Rhif yr elusen: 1133768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £664.83k | £252.24k | £271.75k | £283.11k | £265.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £231.20k | £262.95k | £565.72k | £267.66k | £275.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £946 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £130 | £47.03k | N/A | £166 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £627.69k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £32.32k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.91k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.35k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £560 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £413.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £230.03k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.17k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.39k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.