ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS, BEDFORD PARK, LONDON
Rhif yr elusen: 1133805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE REV'D KEVIN JOHN MORRIS | Cadeirydd |
|
||||||
Peter Ian Hamilton Haigh | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
James Arthur B Russell | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Konjit Assefa Seifu | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Martyn Schofield | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Amanda Kay Marianne Bradley | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Brandon Fletcher-James | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Anne Mower | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Jan Gerrit Vermooten | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Jane Rebecca Moody | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Dr Alison Baker | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
HELEN LAURA WAREHAM | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Christina Ann Whiteway | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.