THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY MAGDALENE, ENFIELD

Rhif yr elusen: 1133095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The purpose of the charity is to conduct religious (Christian) activities in the ecclesiastical parish of St Mary Magdalene, Enfield. This includes the provision of public worship and the conducting of weddings, funerals and baptisms. The church seeks to have a presence in the community in terms of activities for young people, retired people and for all ethnic groups.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £174,818
Cyfanswm gwariant: £158,725

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Enfield

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Rhagfyr 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MARY MAGDALENE PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Paul Reeve Ymddiriedolwr 18 May 2025
Dim ar gofnod
Diane Coxon Ymddiriedolwr 18 May 2025
Dim ar gofnod
Joy Heywood Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Michael Smith Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Dr Jean McDonald Ymddiriedolwr 12 May 2024
ST LUKE'S HEALTHCARE FOR THE CLERGY
Derbyniwyd: Ar amser
Joyce Kiddy Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Katie Smart Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Sophie Lodato Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Rev James Lawson Ymddiriedolwr 30 May 2021
Dim ar gofnod
SALLY ELIZABETH ELPHICK Ymddiriedolwr 30 October 2020
Dim ar gofnod
Anneliese Fenwick Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Ken Cope Ymddiriedolwr 28 April 2019
TWELLS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ALISON JANET REEVE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £177.33k £121.67k £107.77k £190.15k £174.82k
Cyfanswm gwariant £215.26k £116.62k £129.90k £119.12k £158.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £49.09k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 14 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 14 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 03 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
30 THE RIDGEWAY
ENFIELD
EN2 8QH
Ffôn:
02033021010