THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. GREGORY AND ST. MARTIN, WYE

Rhif yr elusen: 1135099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Wye PCC is committed to making the gospel of Jesus Christ accessable as possible to the people of the parish and to all who visit or pass through. We work hard to serve our local community, to encourage as many people as possible to encounter the risen Christ and to deepen their faith through prayer and scripture, music and sacrament.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £275,173
Cyfanswm gwariant: £279,323

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Mawrth 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • WYE PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev RAVI MICHAEL HOLY Cadeirydd 02 September 2011
Dim ar gofnod
Penny Anne Carsley Haynes Ymddiriedolwr 21 November 2022
Dim ar gofnod
Pamela Janet Clapham Ymddiriedolwr 26 September 2022
Dim ar gofnod
Robert Hotot Dudley Ymddiriedolwr 28 April 2022
WYE ECCLESIASTICAL CHARITIES (INCORPORATING WILLIAM JARMAN)
Derbyniwyd: Ar amser
Elisabeth Ann Hill Ymddiriedolwr 27 June 2021
THE ASSOCIATION OF THE FRIENDS OF ST. GREGORY AND ST. MARTIN AT WYE
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Geoffrey Clapham Ymddiriedolwr 21 September 2020
Dim ar gofnod
LUCY HARRIET HUNTINGTON Ymddiriedolwr 20 September 2020
WYE HERITAGE
Derbyniwyd: Ar amser
HEAL FOR LIFE FOUNDATION UK
Derbyniwyd: Ar amser
Mark John Hosea Ymddiriedolwr 20 September 2020
THE YORK GLAZIERS' TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE STAINED GLASS MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
Teresa Lynne Redfern Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod
Professor NICHOLAS JOHN RUSSELL Ymddiriedolwr 19 April 2014
Dim ar gofnod
David John Ross Ymddiriedolwr 10 October 2012
WYE ECCLESIASTICAL CHARITIES (INCORPORATING WILLIAM JARMAN)
Derbyniwyd: Ar amser
Rev LINDA ANN CROSS Ymddiriedolwr 02 September 2011
THE WYE AND BROOK INDIA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr MARK DAMIAN DELLER Ymddiriedolwr
WYE ECCLESIASTICAL CHARITIES (INCORPORATING WILLIAM JARMAN)
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £194.70k £171.31k £277.55k £200.70k £275.17k
Cyfanswm gwariant £206.68k £176.05k £266.07k £214.83k £279.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.07k N/A N/A £6.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 07 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 07 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Zealds House
39 Church Street
Wye
Ashford
TN25 5BL
Ffôn:
01233813793