ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY INNOCENTS AND ST JOHN
Rhif yr elusen: 1132166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND David William Grover MATTHEWS | Cadeirydd |
|
||||||||
Charles Harry | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||||
Ria Harrison | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||||
Garrett William Chin | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||||
Claudette Gray | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||||
Anthony Michael Lowther Biggs | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|||||||
Ms Janice Camell OBE | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||||
Robyn Gray | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||||
Oliver Pearcey | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||||
Jane Jales | Ymddiriedolwr | 26 April 2011 |
|
|
||||||
Caroline Gordon | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.