ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALEXANDRA PARK
Rhif yr elusen: 1132334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (186 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANDREW COATES | Cadeirydd | 06 July 2021 |
|
|
||||
Rachel Auld | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Helen Coram | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Timothy Boon | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||
Darren Kingaby | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Isabel Squirrell | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Helen Moseley | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
GEORGETTA FORSTER-PERT | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
DOMINIC ROWLAND | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
ONYINYECHUKWU EGEMONYE | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
CAROLINE ELIZABETH FLETCHER BA | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
||||
MARTIN DAVID LINSEY | Ymddiriedolwr | 03 June 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.