THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WILTON WITH NETHERHAMPTON AND FUGGLESTONE

Rhif yr elusen: 1133776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The promotion of Christian Worship across the Parish

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £135,812
Cyfanswm gwariant: £126,009

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Ionawr 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • WILTON PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REVEREND MARK WOOD Cadeirydd
WILTON UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM GRAILYS' BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
ST JOHN'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
GROVE'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
WILTON EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WILTON MIDDLE SCHOOL EDUCATIONAL TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod
THE MAJOR CHURCHES' NETWORK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Lyndsey Ann Nelms Ymddiriedolwr 19 May 2021
Dim ar gofnod
PHILIP MATTHEWS Ymddiriedolwr 05 November 2020
THE MICHAEL HERBERT MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD NORRIS Ymddiriedolwr 05 November 2020
WILTON EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY AND ST NICHOLAS PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Colonel Julian Lyne-Pirkis Ymddiriedolwr 05 November 2020
Dim ar gofnod
Gabrielle Ann Lynam Edwards MBE Ymddiriedolwr 25 October 2020
Dim ar gofnod
Roger David Best Ymddiriedolwr 01 November 2019
ST MARY AND ST NICHOLAS PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ANDREW TYRER Ymddiriedolwr 17 April 2016
Dim ar gofnod
COLONEL NICHOLAS IAN BARSBY Ymddiriedolwr 09 May 2013
BEMERTON COMMUNITY
Derbyniwyd: Ar amser
ANN MARGARET HINDLEY Ymddiriedolwr 25 October 2010
WILTON MIDDLE SCHOOL EDUCATIONAL TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod
BRIGADIER NEILL PATRICK SCOTT O'CONNOR Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHRISTINE MIRIAM LAWSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MISS KATIE RAY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £141.75k £78.17k £84.55k £96.26k £135.81k
Cyfanswm gwariant £136.65k £82.18k £79.09k £107.17k £126.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 20 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 07 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 07 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 21 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 05 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 05 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE PARISH OFFICE
27 WEST STREET
WILTON
SALISBURY
SP2 0DL
Ffôn:
0172274393