THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY MAGDALENE, GILLINGHAM, ROCHESTER DIOCESE

Rhif yr elusen: 1132588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (81 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To enable ordinary people to live out their faith as part of our parish community through: - Provision of regular and varied services - Provision of opportunities for spiritual growth and discussion - Reaching out into the wider community - Ensuring St Mary Magdalene Church is financial viable - Maintaining and building ecumenical partnerships - Complying with Health and Safety Standards

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £22,124
Cyfanswm gwariant: £55,329

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Medway

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MARY MAGDALENE PCC, GILLINGHAM, KENT (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Elizabeth Anne Cox Cadeirydd 08 December 2019
MEDWAY SHELTER AND SUPPORT
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP TIDD'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
DAME D E PEARCE
Derbyniwyd: Ar amser
Geraldine Parsons Ymddiriedolwr 09 September 2022
Dim ar gofnod
Mavis Docker Ymddiriedolwr 09 September 2022
Dim ar gofnod
David Hanning Ymddiriedolwr 09 September 2022
Dim ar gofnod
Pamela Ferrigan Ymddiriedolwr 09 September 2022
Dim ar gofnod
Brenda Bomers Ymddiriedolwr 09 September 2022
Dim ar gofnod
Rev Nichola Rawlins Ymddiriedolwr 10 December 2021
Dim ar gofnod
Christine Sheward Ymddiriedolwr 24 October 2020
Dim ar gofnod
Neal Martin Clifton Ymddiriedolwr 19 April 2015
Dim ar gofnod
Linda Bailey Ymddiriedolwr
PHILIP TIDD'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
DAME D E PEARCE
Derbyniwyd: Ar amser
PATRICIA MAY PEARL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MO HOLLIDAY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
THOMAS STEPHEN MICHAEL BOMERS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ALEX PLUMB Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £48.60k £35.37k £33.22k £33.22k £22.12k
Cyfanswm gwariant £204.54k £42.93k £42.61k £42.61k £55.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Ionawr 2025 81 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2024 267 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2024 267 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Tachwedd 2022 21 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 21 Tachwedd 2022 21 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 22 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
27 Gillingham Green
GILLINGHAM
Kent
ME7 1SS
Ffôn:
01634 321546