Hanes ariannol The Parochial Church Council of the Ecclesiastical Parish of Chanctonbury
Rhif yr elusen: 1132309
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £399.63k | £418.91k | £452.76k | £562.82k | £591.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £313.42k | £469.69k | £510.72k | £503.03k | £652.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.00k | £13.00k | £13.00k | £5.14k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £548.02k | £554.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £6.19k | £31.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £7.88k | £3.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £729 | £811 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £503.03k | £652.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £960 | £1.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £40.81k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.