ymddiriedolwyr The Parochial Church Council of the Ecclesiastical Parish of Chanctonbury
Rhif yr elusen: 1132309
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev James di Castiglione | Cadeirydd | 19 October 2013 |
|
|
||||
Carolyn Deane | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
George Bryans | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Dr Roderick Alistair Ewen | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Rev Colin Frampton | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Dr John Yeo | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Rev Patrick Donovan | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Kirsty Goring | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Mark Binney | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|||||
Jenny Meldrum | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Susan Vaughan | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Mark Robert Barrett | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
Mr Matt Collison | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
ANTHONY DAVID JEREMY RAY | Ymddiriedolwr | 02 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.