ymddiriedolwyr WALLINGFORD BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1132946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham F Atkins Mr | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Hilary Jane Mackintosh | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|
||||
Carol Anne Rhodes | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|
||||
Judith Mary Payne | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
David Jonathan Bright | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
MRS GALE PARLETT | Ymddiriedolwr | 23 March 2015 |
|
|
||||
Rev SIMON HUDSON | Ymddiriedolwr | 21 June 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.