THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE'S CULLERCOATS

Rhif yr elusen: 1134800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St George's Church provides a focal point for the people of Cullercoats.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £88,877
Cyfanswm gwariant: £97,763

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Tyneside

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mawrth 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST GEORGE'S PCC, CULLERCOATS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Pauline Murray Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Jonathan Ryland Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Nathan Batten Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Gordon Wightman Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Ann Elizabeth Lilley Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Rosemary Kinghorn Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Paul Peter Corrigan Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Sean Dowinton Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Vivienne Barke Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Aubrey James Bowles Ymddiriedolwr 19 March 2017
Dim ar gofnod
Andrew Pinkett Ymddiriedolwr 27 April 2015
Dim ar gofnod
BRIAN MCNALLY Ymddiriedolwr 09 June 2011
THE FRIENDS OF THE PARISH CHURCH OF SAINT GEORGE, CULLERCOATS
Derbyniwyd: Ar amser
MICHAEL ALFRED NICHOLSON Ymddiriedolwr 09 June 2011
Dim ar gofnod
REVEREND ADRIAN HUGHES Ymddiriedolwr
MARDEN HIGH SCHOOL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
5TH WHITLEY BAY (ST GEORGE'S) SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
DOROTHY MARGARET PATTERSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £88.83k £108.71k £86.79k £114.14k £88.88k
Cyfanswm gwariant £90.67k £96.20k £86.41k £111.37k £97.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £600 £600 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 09 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 09 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 12 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 04 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 04 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 05 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 05 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE VICARAGE
1 BEVERLEY GARDENS
NORTH SHIELDS
NE30 4NS
Ffôn:
01912521817
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael