ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY MAGDALENE, SUTTON-IN-ASHFIELD
Rhif yr elusen: 1134798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona-Lynn Hodgson | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Martyn Addison | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Kathleen Clifford | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rev Julie Elizabeth Cotterill | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Suzanne Hallgarth | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Melvin Morris | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Lee Fletcher | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Pamela Morris | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Elaine Snowden | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
HELEN JENNIFER HALFPENNY | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|||||
Rosemarie Poffley | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Maureen Peat | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Barbara Minett | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Madge Elizabeth Marshall | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|||||
Elizabeth Katherine Guy | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
TIMOTHY CRAIG GUY | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.