Hanes ariannol TAUNTON BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1132949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £140.94k £142.64k £132.18k £132.53k £126.74k
Cyfanswm gwariant £133.01k £162.84k £127.47k £137.22k £149.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A