Hanes ariannol HELPING HANDS DOG RESCUE

Rhif yr elusen: 1136539
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015
Cyfanswm Incwm Gros £12.46k £16.43k £20.59k £22.78k £21.57k
Cyfanswm gwariant £11.88k £17.00k £23.42k £23.67k £18.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0