HELPING HANDS DOG RESCUE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
rescuing death row dogs to be rehomed once they have been both medically & behavioural assesment have been carried out
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
- 28 Hydref 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2011 | 01/01/2012 | 01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.46k | £16.43k | £20.59k | £22.78k | £21.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.88k | £17.00k | £23.42k | £23.67k | £18.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2015 | 12 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2014 | 22 Ebrill 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2013 | 03 Gorffennaf 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2012 | 31 Awst 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 APRIL 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window