Ymddiriedolwyr THE BUTTERFLY GARDEN
Rhif yr elusen: 1133233

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS EVANS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alan Winwood | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|||||
Gill Webb | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Nathan Ridley | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Sandra Jollens | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
MS Lauren Evans | Ymddiriedolwr | 30 September 2016 |
|
|
||||
Jacqueline Etheridge BA CERT ED | Ymddiriedolwr | 05 September 2009 |
|
|
||||
MRS E RIDDELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS S SUTHERBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JACKIE ETHERIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.