THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HYSON GREEN AND FOREST FIELDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Include, regular public worship open to all and pastoral work including visiting the sick and bereaved. Special services for funerals, weddings and baptism. Specific activities for senior citizens, parents and toddlers, youth and special needs groups, including vulnerable families. These groups are open to all. Specific support for those seeking asylum. Supports charities in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
46 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Nottingham
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
- PCC OF ST STEPHEN WITH ST PAUL HYSON GREEN (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleena Paul David | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Jonathan julian | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Carron Gawthorn | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Babatunde Femi Olajuyigbe | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Karen Burrows | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Deidre Dixon | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Stephen Mark Paget | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Tamim Fetrat | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Folasade Abiodun Sowunmi | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
LESLEY SILCOCK | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Mohammed Ashtari | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Albert Gill | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
SHARON BRAVO | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Jean Kingston McCloughry | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Jennifer Lewin | Ymddiriedolwr | 16 March 2014 |
|
|
||||
GRAHAM JAMES LEWIN | Ymddiriedolwr | 21 January 2012 |
|
|
||||
Rev CLIVE BURROWS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SANDRA BRAILSFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER ANTHONY DIXON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.58k | £81.10k | £62.37k | £95.34k | £99.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.81k | £92.18k | £83.09k | £87.48k | £100.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 HARTINGTON ROAD
NOTTINGHAM
NG5 2GU
- Ffôn:
- 01159115737
- E-bost:
- nickandlesley.silcock@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window