ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HYSON GREEN AND FOREST FIELDS
Rhif yr elusen: 1132850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsie Marie Grant | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Deidre Dixon | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Stephen Mark Paget | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Arash Shayegan | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Linford Grant | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Tamim Fetrat | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Folasade Abiodun Sowunmi | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
LESLEY SILCOCK | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Mohammed Ashtari | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Albert Gill | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
SHARON BRAVO | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Jean Kingston McCloughry | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Jennifer Lewin | Ymddiriedolwr | 16 March 2014 |
|
|
||||
GRAHAM JAMES LEWIN | Ymddiriedolwr | 21 January 2012 |
|
|
||||
PETER ANTHONY DIXON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev CLIVE BURROWS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SANDRA BRAILSFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.