ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY GREAT ILFORD
Rhif yr elusen: 1132877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANON GARETH JONES | Cadeirydd | 11 May 2010 |
|
|
||||
Keith Jeffrey | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Marcel Firth | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
ALAN JOHN HARDY | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
DAVID JAMES HARDWICK | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
Clare Margaret Mary Cox | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
HILARY MARGARET HARDWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN CARMEL COX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FAY BERYL DORET CHINWEZE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EMMA CATHERINE JEFFERY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET QUINNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.