THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF NEW BRIGHTON ST. JAMES WITH EMMANUEL

Rhif yr elusen: 1138041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

In line with the general activities as specified by the Church of England.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £125,923
Cyfanswm gwariant: £132,034

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wirral

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Medi 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev HEATHER ATKINSON Cadeirydd 23 April 2017
Dim ar gofnod
Christopher Fryer Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Cooper-Clark Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Carol Cliff-Wilcock Ymddiriedolwr 29 May 2022
Dim ar gofnod
Ron Jones Ymddiriedolwr 29 May 2022
Dim ar gofnod
George Merrill Ymddiriedolwr 29 May 2022
Dim ar gofnod
Allyson Brown Ymddiriedolwr 29 May 2022
Dim ar gofnod
Lynn Lloyd Ymddiriedolwr 29 May 2022
Dim ar gofnod
Ann Barlow Ymddiriedolwr 29 May 2022
Dim ar gofnod
Dr Vanessa Martlew Ymddiriedolwr 29 May 2022
Dim ar gofnod
Helen Jones Ymddiriedolwr 09 April 2019
Dim ar gofnod
Angela Adams Ymddiriedolwr 09 April 2019
Dim ar gofnod
COLIN JONES Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod
Michael Collins Ymddiriedolwr 23 April 2017
WIRRAL MULTICULTURAL ORGANISATION
Derbyniwyd: Ar amser
SALLY GILES Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod
Dr SUSAN ANN CHADWICK Ymddiriedolwr 21 November 2013
WIRRAL FOODBANK PLUS
Derbyniwyd: Ar amser
MR RICHARD WILBERFORCE Ymddiriedolwr 21 November 2013
Dim ar gofnod
MR JOHN TIMMS B.SC (HONS), C.ENG, MRINA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SARAH LOUISE MERRILL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £137.23k £77.75k £144.54k £118.11k £125.92k
Cyfanswm gwariant £137.23k £82.63k £137.83k £116.84k £132.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £2.30k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 22 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 22 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 04 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 05 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 05 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 15 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 15 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 Sunningdale Road
WALLASEY
Merseyside
CH45 0LU
Ffôn:
01516395468