Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, HESWALL
Rhif yr elusen: 1135105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £637.73k | £960.05k | £610.70k | £719.92k | £711.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £388.39k | £447.86k | £291.09k | £411.34k | £410.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £563.62k | £898.26k | £550.23k | £647.49k | £618.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £64.23k | £52.65k | £36.71k | £50.67k | £66.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.88k | £9.13k | £23.76k | £21.76k | £27.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £48.88k | £70.00k | £27.69k | £97.53k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £388.39k | £432.42k | £281.21k | £401.50k | £394.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.50k | £5.51k | £5.93k | £6.17k | £6.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £21.00k | £14.29k | £8.97k | £22.77k | £19.79k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £15.44k | £9.88k | £9.84k | £16.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.