THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT JOHN ON BETHNAL GREEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the church, pastoral, evangelistic, social and ecumenical.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Tower Hamlets
Llywodraethu
- 16 Hydref 2009: Previously excepted registration
- ST JOHN ON BETHNAL GREEN PCC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Darren John Wolf | Cadeirydd | 21 September 2023 |
|
|
||||
Patricia Shaw | Ymddiriedolwr | 16 July 2022 |
|
|
||||
Maurice Paul Kelly | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Marcia Morine Charles | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
||||
Joy Madeline Stanton | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Lois Lewington | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
CLARE JANE BARNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA JEAN PERROTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEBRA MAY FRAME | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.30k | £134.30k | £70.81k | £97.99k | £88.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.70k | £159.70k | £83.98k | £83.14k | £105.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Tachwedd 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Tachwedd 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Rhagfyr 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Rhagfyr 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Mawrth 2022 | 136 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Mawrth 2022 | 136 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Chwefror 2021 | 115 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Chwefror 2021 | 115 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Crypt - St. John On Bethnal Green Church
200 Cambridge Heath Road
LONDON
E2 9PA
- Ffôn:
- 020 8880 6743
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window