THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES, ENFIELD HIGHWAY

Rhif yr elusen: 1132582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St James Church is a Christian community which exists to worship & give glory to God. We seek to share the faith & speak of Christ to our community in a welcoming way that is also grounded in reality,encouraging,loving & valuable.We believe that all have a part to play in our common life,seek through friendship, fellowship, care & prayer to minister the light and love of Christ in every situation.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £149,941
Cyfanswm gwariant: £100,504

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Enfield

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST JAMES PCC, ENFIELD HIGHWAY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV IAN GALLAGHER Cadeirydd 27 April 2014
Dim ar gofnod
Sanday Patrick Nyerende Ymddiriedolwr 11 May 2025
Dim ar gofnod
Jill Perry Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Helen Hawkes Ymddiriedolwr 21 April 2024
THE E A BOWLES OF MYDDELTON HOUSE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Kai Mason Leighton Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Isichei Ymddiriedolwr 09 May 2023
Dim ar gofnod
Dorah Allen Sabiiti Ymddiriedolwr 23 April 2023
ENFIELD HIGHWAY COMMUNITY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Monica Pernella Robinson Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Keith Harvey Ymddiriedolwr 12 June 2022
Dim ar gofnod
Gwenllian Mair Tucker Ymddiriedolwr 12 June 2022
Dim ar gofnod
Richard William Griffiths Ymddiriedolwr 12 June 2022
Dim ar gofnod
Sarah Jane Field Ymddiriedolwr 12 June 2022
Dim ar gofnod
MARIAN SHIRLEY ANN JACOBS Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
DEREK WOODWARD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £105.02k £116.98k £128.03k £133.40k £149.94k
Cyfanswm gwariant £87.42k £81.85k £112.33k £94.95k £100.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 12 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 12 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 13 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 13 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 29 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 13 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 09 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
39 ASCOT GARDENS
ENFIELD
EN3 5RS
Ffôn:
02088041456
Gwefan:

stjameschurch.cc