Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF GRIMSBY, ST MARY AND ST JAMES AND ST HUGH
Rhif yr elusen: 1132580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (101 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £390.66k | £157.38k | £362.77k | £355.21k | £284.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £409.78k | £177.17k | £252.30k | £419.26k | £458.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £129.76k | £6.73k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.