Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, NEWICK
Rhif yr elusen: 1138070
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bellis | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Pamela Mundy | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Mandy Stockwell | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Dan Cowley | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Ian Reekie | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Jonathan Fenton-Vince | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Audrey Ford | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Linda Farmer | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Anthony Bailey | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
Sara-Jane Fuller | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Caroline Smith | Ymddiriedolwr | 15 August 2018 |
|
|
||||
Christopher Hume | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||
Geoffrey Clinton | Ymddiriedolwr | 11 November 2014 |
|
|
||||
ANTHONY JAMES MALLINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEREMY BURDETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CATHERINE LEILA FRANCIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PATRICIA LOUISE BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.