ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF PRESTON ST JOHN WITH BRIGHTON ST AUGUSTINE AND ST SAVIOUR
Rhif yr elusen: 1135100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Louise Ham-Riche Rev'd | Cadeirydd | 21 September 2022 |
|
|
||||
Lisa Williamson | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Charlotte Hughes-D'Aeth | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Richard Benton-Stace | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Jennifer Joan Wheeler | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Alexandra Margaret Harrex | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Cynthia Annette McArthur | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Susan Ann Seymour | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
Judith Christine Lawson | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Susan Pamela Crossfield | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
LINDA DOROTHY NUTLEY | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
JANE MILLETT | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.