Ymddiriedolwyr GRANTHAM BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1133324

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Crawford | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||||
Kevin Crawford | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||||
Virginia Leverton | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||||
Jennifer Hewitson | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||||
Christopher John Thomas | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||||
Rachel Megan Sanders | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||||
Robert James McGibbon | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
IAN LINDSAY WHITTLE | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|||||||
Moira Palmer | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||||
Dr MALCOLM HEWITSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||||
Christiana Abimbola Durodola | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||||
Christopher Dove | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||||
David Scott Lynn | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.