MOSQUES AND IMAMS NATIONAL ADVISORY BOARD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The MINAB will provide an advisory and capacity-building role for member organisations to meet the standards through activities such as institutional mentoring, training programmes, helpline, development of toolkits and facilitation of workshops, seminars and conferences.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Mai 2010: Cofrestrwyd
- MINAB (Enw gwaith)
- Talu staff
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qari Asim MBE | Cadeirydd | 30 June 2018 |
|
|
||||||||||||||||
YOUSIF ABUALQASSIM | Ymddiriedolwr | 31 December 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Ali Albatati | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||||||||||||||
Mohammed Imran Pir Abdali | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||||||||||||||
Aksa Khan | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||||||||||||||
MOIN AZMI | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|||||||||||||||||
Dr SYED NAQVI | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.50k | £5.30k | £5.20k | £5.52k | £5.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £500 | £200 | £150 | £3.55k | £3.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 APR 2009 AS AMENDED 25 APRIL 2010
Gwrthrychau elusennol
1. ASSIST IN BUILDING CAPACITY OF MOSQUES TO FUNCTION AS COMMUNITY HUBS. 2. ASSIST MOSQUES IN MATTERS OF GOVERNANCE. 3. ADVISE ON IMPROVED ACCESS AND INVOLVEMENT OF WOMEN AND YOUTH TO MOSQUES. 4. SPREAD BEST PRACTICE THROUGH THE DEVELOPMENT OF STANDARDS 5. ENCOURAGE MOSQUES TO BECOME CENTRES OF COMMUNITY COHESION, CITIZENSHIP AND DIALOGUE. 6. CO-OPERATE AND ENGAGE WITH OTHER REGULATORY AND NON-REGULATORY BODIES IN THE UK TO ENABLE MINAB TO ACHIEVE ITS AIMS AND OBJECTIVES.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MINAB
Stone Hall
Chevening Road
London
NW6 6TN
- Ffôn:
- 02073724049
- E-bost:
- info@minab.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window