THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST CUTHBURGA, WIMBORNE MINSTER

Rhif yr elusen: 1138072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The whole mission of the Church with respect to Pastoral, evangelistic, social and ecumenical matters

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £470,704
Cyfanswm gwariant: £468,148

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Medi 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WIMBORNE MINSTER (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev ROWLAND ANDREW JOHN WILLIAM Cadeirydd 05 September 2018
Dim ar gofnod
Dr John Charles Reinhard Waldsax Ymddiriedolwr 30 March 2023
Dim ar gofnod
David William Allen Ymddiriedolwr 30 March 2023
Dim ar gofnod
Dennis Child Ymddiriedolwr 21 July 2022
Dim ar gofnod
Andrew Kelley Ymddiriedolwr 06 April 2022
Dim ar gofnod
Heather Davey Ymddiriedolwr 19 May 2021
Dim ar gofnod
Minna Harvey Ymddiriedolwr 14 October 2020
Dim ar gofnod
Alison Margaret Francis Ymddiriedolwr 14 October 2020
Dim ar gofnod
Peter Frederick Cook Ymddiriedolwr 22 April 2018
THE FRIENDS OF WIMBORNE MINSTER
Derbyniwyd: Ar amser
LAUDEMUS
Derbyniwyd: Ar amser
WIMBORNE MINSTER MUSICAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew John Patrick Ymddiriedolwr 22 April 2018
WIMBORNE MINSTER CHURCH ESTATE
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD JOHN KNOTT Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
Dr Bruce Jensen Ymddiriedolwr 30 April 2017
THE FRIENDS OF WIMBORNE MINSTER
Derbyniwyd: Ar amser
ANNE KING Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
Rev Heather Waldsax Ymddiriedolwr 01 January 2016
Dim ar gofnod
Jane Elizabeth Davidson Ymddiriedolwr 23 April 2015
Dim ar gofnod
Sarah Anne Ruth Steele Ymddiriedolwr 29 April 2014
THE FRIENDS OF WIMBORNE MINSTER
Derbyniwyd: Ar amser
DEIRDRE FRANCES ASHTON Ymddiriedolwr 16 July 2013
WIMBORNE MINSTER PRESERVATION AND DEVELOPMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £676.71k £262.60k £904.70k £537.85k £470.70k
Cyfanswm gwariant £394.15k £302.61k £776.00k £510.85k £468.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 N/A £862.59k £170.63k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £49.88k N/A £34.02k £357.45k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £160 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £9.36k N/A £8.09k £9.77k N/A
Incwm - Arall £617.46k N/A £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £3.10k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £393.19k N/A £776.00k £505.66k N/A
Gwariant - Ar godi arian £954 N/A £0 £233 N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £0 £2.99k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £4.96k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 03 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 03 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 13 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 16 Tachwedd 2020 16 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 16 Tachwedd 2020 16 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Wimborne Minster Church House
22 High Street
Wimborne
BH21 1HT
Ffôn:
01202884753