ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE CHURCH OF THE ASCENSION, HALL GREEN, BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 1133810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Nejib Boumenjel | Cadeirydd | 26 April 2018 |
|
|||||
Kim Meadows | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||
Georgina Urwin | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Pauline Errington Price | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Jennifer Carole Payne | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Johnny Mobasher | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Nagi Fahmi | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Anthea Tinline | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Clive Barrington Jones | Ymddiriedolwr | 13 March 2016 |
|
|
||||
Janet Myfanwy Whitington | Ymddiriedolwr | 05 April 2015 |
|
|
||||
Sarah Jane Barnes | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|||||
CAROLINE DIXON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PENNY WAGG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET ELIZABETH HYDE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JON MEADOWS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.